99问答网
所有问题
江苏省南京市政府领导名单
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-08-05
截止2021年8月,南京市政府领导有:
市委副书记、代市长、江北新区管委会主任:
夏心旻
常委、常务副市长:杨学鹏
副市长:胡万进、霍慧萍、
邢正军
副市长、市公安局局长:常和平
副市长、
江宁
区委书记:沈建荣
市政府党组成员:林涛
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eztWWBXXeBvtt7vBzv.html
其他回答
第1个回答 2017-07-06
要这个咋子
相似回答
南京
市长叫什么
答:
南京市长叫李源潮。南京是
江苏省
的省会城市,自改革开放以来,南京的政治、经济、文化等各方面发展迅猛。关于南京市长李源潮的相关信息如下:李源潮出生于江苏涟水,他具有丰富的政治经验和卓越的
领导
能力。他担任南京市长一职,全面负责
南京市
的行政工作。在他的领导下,南京市在社会经济发展方面取得了显著的进...
南京市
人民政府的
政府领导
答:
主要
领导
缪瑞林市长刘以安副市长华 静副市长 胡万进副市长黄 澜副市长储永宏副市长吴卫国副市长孙建友副市长林克勤秘书长
南京
市长谁
答:
主任:陈家宝 副主任:李福全、黄煌、王德君、张宁生、金实 秘书长:刘爱平
南京市
人民
政府领导人名单
市长:蒋宏坤 副市长:勒道强、沈健、王咏红、许仲梓、陈维健、李琦、陆冰、陈刚 南京市政协领导人名单 主席:缪合林 副主席:徐立新、朱晓进、俞明、殷云飞、刘建、王建华、邹建平 秘书长:陈五一 ...
请问现任
南京市市政府
秘书长是谁?
答:
市政府领导名单
市长:蒋宏坤 副市长:靳道强 沈健 王咏红 许仲梓 陈维健 李琦 陆冰 陈刚 赵晓江 孙文德 秘书长:魏 克 副秘书长: 梁学忠 李 恕 施卫国 刘 建 牟小玉 陈礼海 贺珍珠 胡迎春 汪振和 储永宏 陆平贵 瞿为民 市政府各部门主要负责人 市政府办公厅主任: 魏 克
南京市
发展和改革委员会...
南京市
农业委员会
领导
分工
答:
副主任张勇奇负责农林法制、市场、经济信息、科技教育和综合调研,他分管市场与经济信息处、科技教育处(综合处)、政策法规处,管理市农林行政执法支队、市渔政渔港监督管理处和中央农业广播学校
南京
分校。副主任戎新祥专攻种植业、园艺和蔬菜工作,他负责农业处、园艺处和蔬菜处,指导市农业技术推广站、市...
南京市
发展和改革委员会
领导
信息
答:
唐建荣同志负责发展规划、国民经济综合和城市发展信息化,分管发展规划处等,同时与市信息中心等相关机构保持联系。张洪源同志作为党组
成员
和纪检组组长,负责纪检、监察及重大项目稽察工作,协助政策研究。钱维同志负责固定资产投资、基础产业和政策研究,分管固定资产投资处等。周能武、盛伍茂和杨中南三位巡视员...
南京市
外事办公室
领导名单
答:
张斌,1968年3月出生,曾服务于共青团南京市委,后担任
南京市
外事办公室处长。2005年5月,他开始担任南京市人民对外友协副会长,2011年2月转任南京市人民
政府
外事办公室副主任和党组
成员
。任丛林,1958年11月出生,曾有部队工作经历,2009年2月开始担任南京市外事办公室副巡视员。曹文堂,1957年3月出生,...
南京市
市级机关事务管理局
领导
分工
答:
张予局党组
成员
、副局长,负责离退休干部处的事务,同时监管市级机关物业管理服务中心和市接待综合服务中心。胡应乾副巡视员,主要职责是分管房产管理处和节能管理处。李文鸿副巡视员、局机关党委书记,负责局机关党委的全面工作,并管理人民大会堂管理处(汉府饭店)。宋哲雷副巡视员、局工会主席,主要负责局...
南京市
经济和信息化委员会
领导
信息
答:
印幸福是中共
南京
市委经济和信息化工作委员会的书记,他的角色主要聚焦于委员会内部的党建工作与决策支持。副主任的职位则由叶荣生、尹其金、李新农、杨春燕、田伟、周文彪和韦智共同担任,他们在各自的领域内发挥着关键作用,推动经济和信息化领域的发展。蒋维胜等几位副巡视员,如任宝明、王伯安、汤建华、...
大家正在搜
南京市班子成员名单公布
南京市市政府班子
江苏省南京市市领导班子
南京市历任副市领导
南京市历届领导班子成员
南京市政府领导分管
南京市市委常委
南京市市委领导班子名单
南京市领导分工最新
相关问题
南京市人民政府的政府领导
南京市长谁
南京市现任市长是谁??代市长又是谁??
南京市现任市长是谁?副市长呢?
南京市现任市长是谁
南京市长是谁
现任南京市长是谁?
南京市鼓楼区人民政府现任区长、副区长