第1个回答 2015-11-11
太平天国是1851到1864年,这期间
两湖总督即湖广总督
湖广总督:
程矞采(1851年12月-1852年10月)
徐广缙(署) (1852年10月-1853年2月)
张亮基(署) (1853年2月-1853年9月)
吴文镕 (1853年9月-1854年2月)
台涌 (1854年3月 -1854年7月)
杨霈 (1854年10月-1855年6月)
官文 (1855年6月-1867年2月)
两广总督:
徐广缙 (正式,1848年7月4日至1852年9月7日)
叶名琛 (1852年9月7日至1858年1月26日)
黄宗汉 (1858年1月26日至1859年5月4日)
王庆云 (1859年5月4日至10月7日)
柏贵 (署任,1859年5月4日至21日
劳崇光 (署任,1859年5月21日至10月7日)
劳崇光 (正式,1859年10月7日至1862年10月17日)
刘长佑 (从没到任,1862年10月17日至1863年2月14日)
晏端书 (署任,1863年2月14日至7月6日)
毛鸿宾 (1863年7月6日至1865年3月7日)本回答被网友采纳