99问答网
所有问题
当前搜索:
黄岩区委书记历任区长名单
徐淼为什么事投案
答:
简历显示,徐淼,1968年出生,浙江温州人,1984年参加工作,中央党校研究生学历。徐淼还曾任温州市政府副秘书长、市政府办公室党组成员、调研员,温州市鹿城区委副书记(正县级),天台县委副书记、县长,温岭市委书记,台州市委常委、
黄岩区委书记
等职务。
台州市
黄岩区
的行政级别是处级还是副厅?
答:
黄志平12月13日上午市委常委、区委书记黄志平(副厅级是市委常委的级别),
黄岩区委书记
这个职务还是正处级!黄志平,男,汉族,1961年10月生,浙江玉环人,1982年9月入党,1981年8月参加工作,在职研究生学历。
历任
玉环县干江公社干部;玉环县清港镇委副书记、镇长,书记;玉环县玉城区委副书记、
区长
;玉...
黄岩区副区长
有几个
名单
答:
三个。1、
黄岩区
政府党组成员、
副区长
是蒋正标。2、副区长、公安局长是林小波。3、教育局局长,副区长是夏曦。
颜海荣何时任台卅市
黄岩区
常务付区表
答:
是2014年9月担任台卅市
黄岩区
常务
副区长
的。颜海荣同志简历:1991.09—1994.08 浙江工业大学轻工业工程系学生;1994.08—1995.09 温岭市公安局泽国派出所干警;1995.09—1999.04 温岭市公安局办公室秘书、副主任;1999.04—2001.08 台州市委组织部组织处干部,2000.08副主任干事;2001.0...
邹伯若经历
答:
2000年至2002年,邹伯若的职务变动至更为重要的位置,他担任了温州扶贫经济开发区发展总公司的总经理,以及经济发展局局长和国土规划建设局副局长,展现出全面的领导才能。此后,他在2002年至2005年间担任了台州
市黄岩区副区长
,继续在地方管理中发挥重要作用。最后,自2005年起,邹伯若在台州市政府国有资产...
林丹军的履历
答:
副局长2005.10——2008.12,台州市黄岩区人民政府
副区长
(其中:2004.09—2005.08 美国伊利诺伊理工大学学习)2008.12——2010.09,台州市
黄岩区委
常委、副区长 2010.09——2011.12,浙江省司法厅副厅长、党
委委员
(竞争性选拔) 2012年1月,任金华市人民政府副市长 ...
叶阿东百科名片
答:
在
黄岩市
(县)院桥区,他担任过
副区长
、副书记、区长和书记。之后,他在玉环县担任常委、纪委书记,以及县委副书记、纪委书记。叶阿东还曾是台州市纪委副书记、监察局局长,椒江
区委书记
,台州市检察院党组书记、检察长,以及台州市政府的党组成员。2012年1月18日,叶阿东被任命为台州市人大常委会的党组...
周先苗的人物履历
答:
曾任台州地区行署办公室副科级秘书、综合二科副科长,台州市
黄岩区
城关镇党委副书记(挂职),台州市人民政府办公室秘书科科长、副主任、党组成员、副秘书长,台州市路桥
区委
常委、
副区长
,台州市外经贸局局长、党组书记,台州经济开发区管委会主任、党工
委书记
,温岭市委副书记、代市长,温岭市委副书记、市...
蔡增福个人简历
答:
早期,他曾在宁溪区公所担任
副区长
,随后晋升为院桥区公所的区长。在党的组织工作中,他担任过
黄岩
县委组织部副部长,展现出他在组织管理方面的才能。在商业领域,他担任黄岩工商局的党组
书记
和局长,这一职务使他在工商行政管理上积累了丰富的经验。蔡增福先生后来加入台州
市
工商局,成为了党组成员和纪检...
台州椒江
区长
答:
台州市椒江
区区长
陈祥荣男,汉族,1962年10月生,浙江温岭人,1985年6月加入中国共产党,1985年8月参加工作,研究生学历。
历任
:三门县健跳镇团委副书记、书记,镇党
委委员
;共青团三门县委副书记、书记;三门县党的工作达标领导小组副组长(正科);三门县沿江
区委书记
;三门县里浦镇委书记;三门县计经委主任、党组书记;...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
黄岩第一任区委书记是谁
黄岩区委书记历届
台州市黄岩区历任书记
黄岩历届书记名单
黄岩区委常委名单
黄岩区委书记现任
黄岩区委领导班子名单最新
黄岩历任领导班子
现任黄岩区区长