99问答网
所有问题
当前搜索:
郴州市永兴县李副县长
李五一的人物履历
答:
09
郴州地区
(市)体改委、行署(市政府)经研室市场室主任、正科级研究员1996.09-1997.12
郴州市
体改委市场科科长1997.12-2002.03
永兴县
人民政府
副县长
(其间:2000.02-2001.01在湖南省地方税务局挂职任副处长)2002.03-2006.05永兴县委常委、副县长2006.05-2009.04宜章县委副书记、代县长、县长(...
永兴
有多少
县长
及付县长和名单?
答:
江西永新县现任的
县长
是:孙劲涛。现任的
副县长
一共有7人,分别是:陈晓东、贺香文、吴圣才 、廖慧华、郭栌、周建忠、周日红 。望采纳我的回答。
永兴县
现任主管农业的
县长
是谁
答:
黄谊,男,汉族,
永兴县
三塘乡人,1971年10月出生,中共党员,大学文化,1990年7月参加工作,1994年12月加入中国共产党,现任永兴县人民政府
副县长
兼城关镇党委书记。工作简历如下:1990.7-1992.2 永兴县农业局复和乡农技专干 1992.2-1993.11 永兴县委机编办干事 1993.11-1998.3 共青团永兴县委 其中...
现任
永兴县
公安局局长
答:
谷陆文,男,汉族,籍贯湖南耒阳,1969年4月出生,中共党员,本科文化,1988年10月参加工作,1994年6月加入中国共产党,现任
永兴县
人民政府
副县长
候选人、县公安局党委书记、局长人选。1988.10-1992.06
郴州市
公安局北湖分局万华岩派出所民警 1992.06-1993.11 郴州市公安局北湖分局万华岩派出所科员 1993...
赵智的个人简历
答:
05—2007.05 湖南省司法厅政治部副主任科员2007.05—2009.03 湖南省司法厅政治部组织干部处主任科员2009.03—2011.07 湖南省司法厅直属机关团委书记(副处)2011.07—2012.03 湖南省司法厅政治部组织干部处副处长2012.03— 湖南省司法厅政治部组织干部处副处长、
永兴县
人民政府党组成员、
副县长
(挂职...
交通事故赔偿包括那些项目
答:
一是医药住院费,二是死亡赔偿金和丧葬费,三是伤残赔偿金、二次手术费和残疾器具费,四是误工费,五是住院期间护理费、伙食补助费和营养费,六是抚养费,七是交通费和住宿费,八是精神抚慰金,九交通事故中造成财产损失费用。
黄克诚是谁
答:
黄克诚(1902年10月1日-1986年12月28日),1902年10月1日出身于湖南省
永兴县
一个贫苦农民家庭。1925年加入中国共产党。1926年参加北伐战争。1928年在湘南起义中参与领导永兴年关暴动,并率部随朱德、陈毅上井冈山。曾任中国工农红军团长,师政委,军政治部主任,红三军团政治部代主任等职。抗战期间,任八路军总政治部...
曹炜主要经历
答:
曹炜在
郴州
市委政法委政治部担任副主任。2004年3月至2007年10月,他担任
永兴县
政府
副县长
。2007年10月至2010年7月,曹炜转任苏仙区政府副区长。2010年7月至2011年6月,他成为苏仙区委常委,并兼任宣传部部长。最终,自2011年6月起,曹炜继续在苏仙区委担任常委,并兼任区委办主任。
曹炜的主要经历
答:
副书记(挂职)1999.12 - 2000.01
永兴县
高亭乡副书记(正科级)2000.01 - 2000.09 郴州市委政法委借调干部2000.09 - 2001.02
郴州市
政法委政治处主任科员2001.02 - 2004.03 郴州市委政法委政治部副主任2004.03 - 2007.10 永兴县政府
副县长
2007.10 - 2010.07 苏仙区政府副区长2010.07 - 2011...
谢春的人物履历
答:
06--2008.09湖南省委办公厅秘书二处副调研员2008.09--2009.12湖南省委办公厅秘书二处调研员(其间:2008.09--2011.06中南大学管理科学与工程专业在职研究生学习,获管理学博士学位)2009.12--2010.07
永兴
县委副书记、县人民政府
副县长
2010.07--2012.07永兴县委副书记、县人民政府县长2012.07--2015...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
郴州市永兴县县长
湖南省郴州市永兴县邮编
湖南郴州市永兴县特产
永兴县几个副县长
湖南永兴县有几个副县长
现任永兴县常务副县长
永兴县常委副县长
永兴县副县长周雄
湖南郴州永兴县地图