99问答网
所有问题
当前搜索:
泗洪县委书记联系方式
徐德的人物履历
答:
江苏省泗洪县委副书记、县长;2011年06月——2016年01月,江苏省
泗洪县委书记
。 2016年01月——江苏省宿迁市人大常委会副主任、泗洪县委书记江苏省十一次党代表;第三次、四次宿迁市党代表;三届、四届宿迁市委委员,十一届江苏省人大代表,二届、三届宿迁市人大代表。
泗洪
县政府的领导有哪些?
答:
泗洪县委书记
徐德,代县长徐勤忠。
徐德履历
答:
2011年6月,他的职业生涯达到了新的高度,中共江苏省泗洪县召开领导干部大会,宣布徐德同志被任命为中共
泗洪县委书记
,标志着他的领导角色进一步提升。自2012年6月至今,徐德一直担任中共江苏省泗洪县委书记,领导着泗洪县的各项工作,展现了他的长期领导能力和对地方发展的深厚影响。
冯岩的个人简介
答:
兼任区委政法委书记(其间:1999年10至12月参加省第10期县处级干部培训班学习)2000年2月任泗阳县委副书记、组织部长2002年1月任泗洪县委副书记、县长(其间:2002年12月省委党校政治经济学专业在职研究生毕业2004年7月至9月参加省第1期公共管理高级研修班赴德国学习)2004年12月任
泗洪县委书记
2005年1月任...
蔡玉水的任职履历
答:
1996年1月--1996年12月 任江苏省沭阳县委副书记、县长;1996年12月--1997年2月 任中共江苏省宿迁市
泗洪县委书记
;1997年2月--1997年12月 任中共江苏省泗洪县委书记、县人大常委会主任、党组书记;1997年12月--1999年1月 任中共江苏省泗洪县委书记;1999年1月--1999年8月 任江苏省宿迁市政府秘书...
秦正宝的任职履历
答:
1987年9月--1988年11月 任江苏省淮阴市委组织员办公室组织员;1988年11月--1992年11月 任共青团江苏省淮阴市委副
书记
(其间:1989年12月--1990年12月挂职涟水县县长助理);1992年11月--1995年10月 任共青团江苏省淮阴市委书记、党组书记;1995年10月--1996年12月 任江苏省
泗洪县委
副书记、县委党校...
石绍斌江苏省
泗洪县委
常委、双沟镇党委
书记
答:
他于2007年11月至2008年5月任县委办公室主任,负责处理上级和地方之间的沟通协调。2008年5月至12月,石绍斌首次担任双沟镇党委
书记
,这个角色一直延续到2008年12月,并在此期间他同时担任副县长。直到2012年5月至今,他继续担任江苏省
泗洪县委
常委,同时担任双沟镇党委书记,领导当地的发展和管理工作。
宿迁市各县
县委书记
县长一览表
答:
沭阳县政府 卞建军
泗洪
县 王晓东 宿豫区 张晓伟 泗阳县 徐勤忠 宿城区 裴承前
秦正宝的任职履历
答:
以及中央党校县委书记培训班的培训。2004年8月至2004年12月,他担任宿迁市副市长,同时继续担任
泗洪县委书记
和县人大常委会主任。从2004年12月至2012年5月,秦正宝的职务进一步提升为宿迁市副市长和党组成员。自2012年5月至今,他担任江苏省民防局副局长,同时担任党组成员的职务。
吕德明的人物履历
答:
1989.12——1992.11,共青团泗洪县委副书记(期间:1990年3月--1991年4月,挂职任泗洪县成河乡党委副书记锻炼);1992.11——1995.09,共青团
泗洪县委书记
、党组书记(期间:1995.06月高等教育自学考试南京师范大学汉语言文学专业本科毕业);1995.09——1997.03,泗洪县金锁镇党委书记、...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜