99问答网
所有问题
当前搜索:
师宗县委班子
曲靖市人大常委会主任
朱兴友
带队调研
师宗
县电商创意园项目建设情况_百 ...
答:
11月4日,曲靖市人大常委会主任
朱兴友
亲率调研团,深入师宗县,
师宗县委书记李志伟
、县委副书记、县长曲道凯、县人大主任窦友滔、常委常务副县长孙竹祥等重要领导陪同,一同考察了电商创意园的建设情况。调研期间,师宗县工业信息化和商务科技局赵青副局长在师宗味道馆详细汇报了2019年电子商务进农村综合示范项目...
2022年云南省
师宗
县是谁当县长
答:
曲道凯
。曲道凯,男,汉族,1981年8月生,山东蓬莱人,硕士研究生学历(昆明理工大学环境与资源保护法学专业),2001年12月加入中国共产党,2007年7月参加工作。2021、07至今担任师宗县委副书记,县政府县长、党组书记。
周宗
人物履历
答:
1986年3月至1988年1月,
周宗担任师宗县彩云区党委副书记
,领导职务的提升体现了他在组织管理方面的才能。随后的1990年10月至1991年5月,他担任五龙乡党委书记,进一步巩固了他在地方领导岗位上的表现。在1991年5月至1992年11月,周宗成为师宗县委常委并担任组织部部长,同时他还利用业余时间,在1992年9...
黄有能
人物简介
答:
在这之后,他的职务进一步提升,从1991年9月至1997年10月,
黄有能任师宗县委副书记、县长
。接着,他在1997年10月至2000年2月期间,担任曲靖行署的副专员,并在2000年2月至2002年12月期间,成为了曲靖市委副书记。2002年12月至2003年3月,他还是曲靖市委的委员。自2003年3月起,黄有能担任了曲靖市第...
刘海芳
简历
答:
1987年12月至1990年9月,
刘海芳担任竹基乡党委书记和乡长
,开始了她的地方党政工作。1990年9月至1993年3月,她晋升为师宗县委常委和纪委书记,展示了她在廉政和决策方面的领导力。1993年至1996年,她担任常委和副县长,其间在北京丰台区挂职,担任总经理助理,积累了跨区域管理经验。1996年至1997年,她...
孟端平人物简介
答:
孟端平,男,汉族,生于1963年9月,他拥有省委党校研究生学历,是中共党员。他的职业生涯始于1981年8月,那时他开始了他的工作生涯。他的早期职务包括会泽
县委
常委,担任者海镇
党委
书记,随后晋升为会泽县委常委和县委办主任。在这些角色中,他积累了丰富的管理经验和领导才能。他进一步担任了会泽县的副...
贺国飞的主要简历
答:
1977.08——1978.08,在师宗县大同乡长桥大队当知青;1978.08——1982.08,在云南大学生物系动物专业学习;1982.08——1983.10,在师宗县科委工作;1983.10——1986.07,共青团
师宗县委
副书记(主持工作);1986.07——1990.01,师宗县高良乡党委书记;1990.01——1990.03,在师宗县政府办公室工作...
师宗
县县长陈文波是哪里人?
答:
陈文波,男,汉族,1972年12月生,籍贯云南省曲靖市富源县,省委党校研究生学历,中共党员,1992年7月参加工作。任云南省
师宗县委
副书记、政府县长。2018年8月,涉嫌严重违纪违法,接受纪律审查和监察调查。1992年07月至1994年01月,在曲靖地区富源县竹园乡团委工作;1994年01月至1996年08月,在曲靖地区...
刘海芳
的个人履历
答:
1987年12月至1990年09月,任师宗县竹基乡党委书记、乡长。1990年09月至1993年03月,任
师宗县委
常委、县纪委书记。1993年03月至1996年09月,任师宗县委常委、副县长。其间:1993年10月至1994年4月在北京丰台区任芦沟桥农工商总公司挂职,任总经理助理。1996年09月至1997年11月,任曲靖市计生委党组...
尹士端工作实绩
答:
尹士端在任职
师宗县委
党校常务副校长期间,倾力于学校的建设与发展,实现了全面的革新与提升。他特别注重干部的组织培训和对外教育,积极在乡镇开设大专课程,旨在提高乡镇“两委”干部的学术水平,提升他们的专业素质。转任曲靖市委党校函授处副处长后,尹士端进一步拓展了教育领域,通过与高校合作,如与四川...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
师宗县最新领导班子7人名单
师宗县委班子成员名单
曲靖师宗县委班子
师宗籍最大的领导
师宗副县长有几个
师宗县领导班子
师宗县人有哪些大官
师宗县领导班子成员简历
师宗县历任领导班子名单