99问答网
所有问题
当前搜索:
历届北京大学校长
北京大学
的
历任校长
分别是哪几位?
答:
北京大学的校长变迁见证了中国近现代教育的历程,
从孙家鼐到现任校长
,每一任都有其独特的贡献和影响。以下是历任校长的名单:1. 北京大学第一任校长:孙家鼐 2.
第二任校长:许景澄
3. 第三任校长:张百熙 4. 第四任校长:张亨嘉 5. 第五任校长:李家驹 6. 第六任校长:朱益藩 7. 第七...
请问
北京大学历任校长
有哪些?
答:
自蔡元培校长的“思想自由”原则以来
,北京大学一直是中国高等教育的翘楚,拥有广泛的学科领域和卓越的学术影响力,尤其在自然科学、人文社科和医学方面享有国际声誉。学校目前有六个校区,其中以燕园的古典韵味和现代校园规划闻名,包括未名湖和博雅塔等标志性建筑。北京大学不仅是学术研究的中心,也是培养未来领...
北京大学
第一任
校长
是谁?
答:
北京大学第一任校长是孙家鼐
。北京大学第二任校长是许景澄。北京大学第三任校长是张百熙。北京大学第四任校长是张亨嘉。北京大学第五任校长是李家驹。北京大学第一任校长是孙家鼐。北京大学第二任校长是许景澄。北京大学第三任校长是张百熙。北京大学第四任校长是张亨嘉。北京大学第五任校长是李家驹。...
北京大学历任校长
答:
北京大学,中国历史悠久的高等学府,其校长职位见证了多位杰出学者的掌舵。
以下是历任校长的任职时期列表:孙家鼐 (1898年7月~1900年春)陈大齐
(1929年1月~1929年8月)许景澄 (1900年春~1900年8月)
蔡元培
(1929年9月~1930年12月)张百熙 (1902年1月~1904年1月)蒋梦麟 (1930年12月~1945年10...
张亨嘉北京大学历任校长
答:
北京大学自成立以来,经历了多位杰出人物的卓越领导。
以下是历任校长的任职时间列表:孙家鼐(1898年7月-1900年春)许景澄(1900年春-1900年8月)张百熙
(1902年1月-1904年1月)
张亨嘉
(1904年1月-1906年2月)李家驹(1906年3月-1907年8月)朱益藩(1907年8月-1908年1月)刘廷琛(1908年1月-1911年12月...
北京大学
第一任
校长
是谁?
答:
北京大学第一任
校长
是严复。中华民国成立后,北洋政府于1912年5月3日批准京师大学堂改名为
北京大学校
,严复成为北京大学首任校长。严复(1854年1月8日-1921年10月27日),初名传初,改名宗光,字又陵,后名复,字几道,晚号愈壄老人,福建侯官(后并入闽县,称为闽侯,今福州市)人,祖籍河南固始...
北京大学历届校长
答:
21世纪,周培源、张龙翔、丁石孙等
校长
们,面对改革开放的挑战,推动了
北大
在全球化与科技革命的浪潮中持续发展。进入新世纪,许智宏、周其凤、王恩哥和林建华等人,他们的智慧与决心,让北大在学术研究和人才培养上更上一层楼。直到今日,我们来到郝平和现任校长龚旗煌的时代,他们的领导力与创新思维,无疑将...
北京大学
的
历任校长
?
答:
4、
张亨嘉
(1904.02-1906.02)5、李家驹(1906.02-1907.07)6、朱益藩(1907.07-1907.12)7、刘廷琛(1907.12-1910.09)8、柯劭愍(1910.09-1911.11)9、劳乃宣(1911.11-1912.02)10、严复(1912.02-1912.10)11、何燏时(1912.12-1913.11)12、胡仁源(1913.11-1916.12)13、
蔡元培
...
北大
历史上
校长
都有什么人?
答:
周林:1977年9月至1979年12月担任
北京大学校长
。韩天石:1979年12月至1982年9月担任北京大学校长。王学珍:1984年3月至1991年1月担任北京大学校长。汪家鏐:1991年1月至1994年7月担任北京大学校长。任彦申:1994年7月至2000年3月担任北京大学校长。王德炳:2000年4月至2002年4月担任北京大学校长。闵维...
北京大学
的
历届校长
有哪几个?
答:
张 百 熙 (1902. 1 --- 1904. 1)张 亨 嘉 (1904. 1 --- 1906. 2)李 家 驹 (1906. 3 --- 1907. 8)朱 益 藩 (1907. 8 --- 1908. 1)刘 廷 琛 (1908. 1 --- 1911. 12)柯 劭 愍 (1910. 12 --- 1911. 12)劳 乃 宣 (1911. 12 --- 1912. 2)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
北京大学历任校长一览表
北京大学历届副校长名单
北大校长名单一览表
历届清华大学校长
历任校长一览表
北京大学第一任校长是哪一位
北京大学的第一任校长是谁呢
清华校长名单一览表
蔡元培第几任北京大学校长